BOUZOUBAA NAWFAL
Informe ejecutivo de BOUZOUBAA NAWFAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOUZOUBAA NAWFAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA DISTEX SL | Apoderado | 30/05/2024 | |
ALFA EXCLUSIVE DISTRIBUCIONES SL | Socio Unico | 15/09/2015 | |
ALFA EXCLUSIVE DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 15/09/2015 | |
GRUPO PRODICE DIRECT SL | Socio Unico | 04/09/2014 | |
GRUPO PRODICE DIRECT SL | Administrador Unico | 04/09/2014 |
VINCULACIONES DE BOUZOUBAA NAWFAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOUZOUBAA NAWFAL
Empresa: ALFA DISTEX SL
Apoderado
- Bouzoubaa Nawfal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822933, I/A 2 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: DELTA CULTURAL SL
Liquidador
- Bouzoubaa Nawfal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Empresa: DELTA CULTURAL SL
Administrador Unico
- Bouzoubaa Nawfal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 6 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Empresa: DELTA CULTURAL SL
Administrador Unico
- Bouzoubaa Nawfal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 5 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: DELTA CULTURAL SL
Apoderado
- Bouzoubaa Nawfal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 58, S 8, H M 652464, I/A 4 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Empresa: DELTA CULTURAL SL
Apoderado
- Bouzoubaa Nawfal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36317 , F 57, S 8, H M 652464, I/A 2 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-28
Empresa: ALFA EXCLUSIVE DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Bouzoubaa Nawfal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33844 , F 61, S 8, H M 609089, I/A 1 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Empresa: ALFA EXCLUSIVE DISTRIBUCIONES SL
Socio Único
- Bouzoubaa Nawfal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33844 , F 61, S 8, H M 609089, I/A 1 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-28
Empresa: ARTE&EDICIONES EDISMA SL
Liquidador Mancomunado
- Bouzoubaa Nawfal
- Cano Leon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31079 , F 202, S 8, H M 559339, I/A 2 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: ARTE&EDICIONES EDISMA SL
Administrador Mancomunado
- Bouzoubaa Nawfal
- Cano Leon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31079 , F 202, S 8, H M 559339, I/A 2 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
VER MAS ACTOS
Información de BOUZOUBAA NAWFAL
Mostramos los datos de BOUZOUBAA NAWFAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOUZOUBAA NAWFAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos