DELSO FERTILIZANTES HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Genova, 10
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DELSO FERTILIZANTES HOLDING SL
CIF B87161204
Capital Social 1.0E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 04/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario DELSO FERTILIZANTES FAMILY SL
VINCULACIONES DE DELSO FERTILIZANTES HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELSO FERTILIZANTES HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Contreras Mompel Pedro Luis | Apoderado Mancomunado | 12/01/2015 | 29/12/2022 |
DELSO FERTILIZANTES FAMILY SL | Socio Unico | 14/05/2015 | 29/12/2022 |
Delso Gonzalez Carlos Javier | Apoderado Mancomunado | 23/10/2018 | 29/12/2022 |
Delso Hernandez Raul | Apoderado Mancomunado | 12/01/2015 | 29/12/2022 |
Delso Ibañez Carlos Miguel | Administrador Unico | 17/12/2014 | 29/12/2022 |
Delso Ibañez Juan Jose | Apoderado Mancomunado | 12/01/2015 | 29/12/2022 |
Delso Vicioso Blanca | Apoderado Mancomunado | 12/01/2015 | 29/12/2022 |
Delso Ibañez Lorenzo | Apoderado Mancomunado | 12/01/2015 | 26/10/2018 |
ACTOS BORME DE DELSO FERTILIZANTES HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 11, S 8, H M 593545, I/A 10 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 11, S 8, H M 593545, I/A 10 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 11, S 8, H M 593545, I/A 10 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
- C/ GENOVA 10 - 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 10, S 8, H M 593545, I/A 9 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 10, S 8, H M 593545, I/A 8 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 9, S 8, H M 593545, I/A 7 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 38 5 IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 8, S 8, H M 593545, I/A 6 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 7, S 8, H M 593545, I/A 5 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 7, S 8, H M 593545, I/A 4 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-28
- 1. La tenencia, explotación, adquisición y administración por cuenta propia de valores mobiliarios y títulos- valores o efectos análogos. 2. La transformación, fabricación y tratamiento de todo tino de fertilizantes químicos, minerales, orgánicos, sólidosy líquidos. 3. La compraventa, tenencia, arre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 7, S 8, H M 593545, I/A 3 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28