DELSO HERNANDEZ RAUL
Informe ejecutivo de DELSO HERNANDEZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DELSO HERNANDEZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NITROGEN IBERIAN COMPANY SL | Administrador Mancomunado | 11/06/2024 | |
TRANSITOS VIA SUR SL | Administrador Mancomunado | 27/11/2018 | |
FERTILIZANTES COMPACTADOS DE EXTREMADURA SL | Consejero | 19/02/2015 | |
FERTILIZANTES COMPACTADOS DE EXTREMADURA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/02/2015 |
VINCULACIONES DE DELSO HERNANDEZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELSO HERNANDEZ RAUL
Empresa: NITROGEN IBERIAN COMPANY SL
Administrador Mancomunado
- Delso Gonzalez Carlos Javier
- Delso Hernandez Raul
- Delso Ibañez Carlos Miguel
- Delso Vicioso Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 541015, I/A 12 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: DELSO FERTILIZANTES FAMILY SL
Consejero
- Delso Hernandez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 81, S 8, H M 595706, I/A 13 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Empresa: TRANSITOS VIA SUR SL
Administrador Mancomunado
- Contreras Mompel Pedro Luis
- Delso Hernandez Raul
- Delso Ibañez Carlos Miguel
- Delso Vicioso Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 218, S 8, H SE101319, I/A 4 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Delso Hernandez Raul
- Delso Ibañez Carlos Miguel
- Delso Ibañez Juan Jose
- Delso Ibañez Lorenzo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 8, S 8, H BA 21195, I/A 13 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-06
Consejero
- Delso Hernandez Raul
- Delso Ibañez Carlos Miguel
- Delso Ibañez Juan Jose
- Delso Ibañez Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 7, S 8, H BA 21195, I/A 12 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557 , F 7, S 8, H BA 21195, I/A 12 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-06
Empresa: DELSO FERTILIZANTES FAMILY SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 137, S 8, H M 595706, I/A 1 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Empresa: DELSO FERTILIZANTES HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Contreras Mompel Pedro Luis
- Delso Hernandez Raul
- Delso Ibañez Juan Jose
- Delso Ibañez Lorenzo
- Delso Vicioso Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32976 , F 5, S 8, H M 593545, I/A 2 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 221, S 8, H BA 21195, I/A 1 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-06
Información de DELSO HERNANDEZ RAUL
Mostramos los datos de DELSO HERNANDEZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELSO HERNANDEZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos