GMR MARKETING LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social GMR MARKETING LEVANTE SL
CIF B97027254
Nombres Anteriores
- DELFIN GROUP LEVANTE SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Coto De Frutos Oscar
Propietario EXPERTUS MARKETING EXPERIENCIAL SL
VINCULACIONES DE GMR MARKETING LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GMR MARKETING LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Betrian I Piquet Jesus | Vicesecretario No Consejero | 13/01/2010 | 24/10/2011 |
Coto De Frutos Oscar | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2010 | 24/10/2011 |
Coto De Frutos Oscar | Consejero | 13/01/2010 | 24/10/2011 |
Coto De Frutos Oscar | Presidente | 30/04/2010 | 24/10/2011 |
EXPERTUS MARKETING EXPERIENCIAL SL | Socio Unico | 30/04/2010 | 24/10/2011 |
Redondo Saiz Carmen | Consejero | 13/01/2010 | 24/10/2011 |
Redondo Saiz Carmen | Secretario | 30/04/2010 | 24/10/2011 |
Vander Heiden Richard L | Consejero | 13/01/2010 | 24/10/2011 |
Coto De Frutos Oscar | Secretario | 13/01/2010 | 30/04/2010 |
DISSIDENT MARKETING SL | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2010 | 30/04/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GMR MARKETING LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6744, L 4048, F 99, S 8, H V 74327, I/Acierr (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6744, L 4048, F 99, S 8, H V 74327, I/Acierr (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-123-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-129-46
Empresa: DELFIN GROUP LEVANTE SL
- GMR MARKETING LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6744, L 4048, F 98, S 8, H V 74327, I/A 9 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-46
Empresa: DELFIN GROUP LEVANTE SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6744, L 4048, F 98, S 8, H V 74327, I/A 8 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-46
Empresa: DELFIN GROUP LEVANTE SL
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 17º.- El Consejo de Administración estará integrado por tres Consejeros.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6744, L 4048, F 98, S 8, H V 74327, I/A 7 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-46
Empresa: DELFIN GROUP LEVANTE SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6744, L 4048, F 98, S 8, H V 74327, I/A 7 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-46
Empresa: DELFIN GROUP LEVANTE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6744, L 4048, F 98, S 8, H V 74327, I/A 7 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-46
Empresa: DELFIN GROUP LEVANTE SL
- Otras modificaciones estatutarias: Articulo 18. modificado.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6744, L 4048, F 97, S 8, H V 74327, I/A 6 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-46