DEL MONTE ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DEL EJE CENTRAL S/N, CTM NAVE S5
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DEL MONTE ASESORES SL
CIF B86373370
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 09/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cañero Jimenez Daniel
Propietario Cañero Jimenez Daniel
VINCULACIONES DE DEL MONTE ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEL MONTE ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañero Jimenez Daniel | Administrador Unico | 03/01/2018 | 03/02/2021 |
Cañero Jimenez Daniel | Socio Unico | 03/01/2018 | 03/02/2021 |
Cañero Jimenez Daniel | Administrador Solidario | 12/01/2012 | 03/01/2018 |
Torre Angulo Francisco Javier | Administrador Solidario | 12/01/2012 | 03/01/2018 |
ACTOS BORME DE DEL MONTE ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 95, S 8, H M 531014, I/A 6 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
- AVDA DEL EJE CENTRAL S/N, CTM NAVE S5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 95, S 8, H M 531014, I/A 5 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 95, S 8, H M 531014, I/A 4 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 95, S 8, H M 531014, I/A 4 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 95, S 8, H M 531014, I/A 4 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 95, S 8, H M 531014, I/A 4 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
- RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION PRIMERA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 94, S 8, H M 531014, I/A 3 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
- ALQUILER DE VEHICULOS SIN CONDUCTOR, COMPRAVENTA, RENTING DE VEHICULOS. ELTRANSPORTE DE TODO TIPO DE MERCANCIAS POR CARRETERA, CUALQUIERA QUE SEA SUAMBITO TERRITORIAL Y DEMARCACION. EL TRANSPORTE DE PERSONAS,.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 94, S 8, H M 531014, I/A 2 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 93, S 8, H M 531014, I/A 1 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Dirección:C/ VENTURA RODRIGUEZ, NUMERO 12, URBANIZACION MONT (BOADILLA DEL MONTE)
Comienzo de operaciones:09/01/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:ASEDORIA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE Y PRESTACION DE SRVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 93, S 8, H M 531014, I/A 1 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28