DEFIENDETEONLINE ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 58
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DEFIENDETEONLINE ESPAÑA SA
CIF A83132407
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Quiroga Soto Osvaldo Manuel
VINCULACIONES DE DEFIENDETEONLINE ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEFIENDETEONLINE ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quiroga Soto Osvaldo Manuel | Administrador Unico | 29/04/2022 | 29/05/2024 |
Quiroga Soto Osvaldo Manuel | Presidente | 11/09/2018 | 29/04/2022 |
Quiroga Soto Osvaldo Manuel | Consejero | 18/12/2012 | 29/04/2022 |
Quiroga Soto Osvaldo Manuel | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2012 | 29/04/2022 |
Redondo Bellon Jose Luis | Secretario | 18/12/2012 | 29/04/2022 |
Redondo Bellon Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2012 | 29/04/2022 |
Redondo Bellon Jose Luis | Consejero | 18/12/2012 | 29/04/2022 |
Ziller Antonucci Ingrid Terese | Consejero Delegado Solidario | 11/09/2018 | 29/04/2022 |
Ziller Antonucci Ingrid Terese | Vicepresidente | 11/09/2018 | 29/04/2022 |
Ziller Antonucci Ingrid Terese | Consejero | 11/09/2018 | 29/04/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DEFIENDETEONLINE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 292439, I/A 8 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 292439, I/A 8 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 292439, I/A 8 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 292439, I/A 8 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 66, S 8, H M 292439, I/A 7 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
- Otras modificaciones estatutarias: REFUNDICION DE ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 66, S 8, H M 292439, I/A 7 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 66, S 8, H M 292439, I/A 7 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 66, S 8, H M 292439, I/A 7 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 65, S 8, H M 292439, I/A 6 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 65, S 8, H M 292439, I/A 6 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28