GARCIA YATES JORGE SALVADOR
Informe ejecutivo de GARCIA YATES JORGE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA YATES JORGE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NO TE CONFORMES SL | Administrador Solidario | 13/10/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA YATES JORGE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA YATES JORGE SALVADOR
Empresa: DEFIENDETEONLINE ESPAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Yates Jorge Salvador
Consejero
- Garcia Yates Jorge Salvador
Presidente
- Garcia Yates Jorge Salvador
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 65, S 8, H M 292439, I/A 6 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Empresa: DEFIENDETEONLINE ESPAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Yates Jorge Salvador
- Quiroga Soto Osvaldo Manuel
- Redondo Bellon Jose Luis
Consejero
- Garcia Yates Jorge Salvador
- Quiroga Soto Osvaldo Manuel
- Redondo Bellon Jose Luis
Presidente
- Garcia Yates Jorge Salvador
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 65, S 8, H M 292439, I/A 5 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-28
Empresa: NO TE CONFORMES SL
Administrador Solidario
- Garcia Yates Jorge Salvador
- Redondo Bellon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33929 , F 177, S 8, H M 610600, I/A 1 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: DEFIENDETEONLINE ESPAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Yates Jorge Salvador
- Quiroga Soto Osvaldo Manuel
- Redondo Bellon Jose Luis
Consejero
- Garcia Yates Jorge Salvador
- Quiroga Soto Osvaldo Manuel
- Redondo Bellon Jose Luis
Presidente
- Garcia Yates Jorge Salvador
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17083 , F 64, S 8, H M 292439, I/A 4 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Información de GARCIA YATES JORGE SALVADOR
Mostramos los datos de GARCIA YATES JORGE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA YATES JORGE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos