DEFENGAY SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Vicente Iborra, 5
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEFENGAY SLP
CIF B98073711
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 04/09/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DEFENGAY SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEFENGAY SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dema Perez Yolanda Maria | Soc.Prof. | 28/07/2009 | 26/09/2014 |
Dema Perez Yolanda Maria | Liquidador Unico | 04/09/2014 | 26/09/2014 |
Flores Martinez Enriqueta | Soc.Prof. | 28/07/2009 | 26/09/2014 |
Dema Perez Yolanda Maria | Administrador Solidario | 28/07/2009 | 04/09/2014 |
Flores Martinez Enriqueta | Administrador Solidario | 28/07/2009 | 04/09/2014 |
ACTOS BORME DE DEFENGAY SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 172, S 8, H V 135067, I/A 3 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 172, S 8, H V 135067, I/A 3 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 172, S 8, H V 135067, I/A 2 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 172, S 8, H V 135067, I/A 2 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 172, S 8, H V 135067, I/A 2 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 172, S 8, H V 135067, I/A 2 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-210-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-207-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-207-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 171, S 8, H V 135067, I/A 1 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-46