DEMA PEREZ YOLANDA MARIA
Informe ejecutivo de DEMA PEREZ YOLANDA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DEMA PEREZ YOLANDA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMA ABOGADOS Y ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 30/05/2011 | 30/11/2016 |
DEMA ABOGADOS Y ASOCIADOS SLP | Administrador Unico | 30/05/2011 | 30/11/2016 |
DEMA ABOGADOS Y ASOCIADOS SLP | Liquidador Unico | 30/11/2016 | 30/11/2016 |
DEFENGAY SLP | Soc.Prof. | 28/07/2009 | 26/09/2014 |
DEFENGAY SLP | Liquidador Unico | 04/09/2014 | 26/09/2014 |
DEFENGAY SLP | Administrador Solidario | 28/07/2009 | 04/09/2014 |
VINCULACIONES DE DEMA PEREZ YOLANDA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEMA PEREZ YOLANDA MARIA
Empresa: DEMA ABOGADOS Y ASOCIADOS SLP
Liquidador Unico
- Dema Perez Yolanda Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 13, S 8, H V 143737, I/A 2 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-46
Empresa: DEMA ABOGADOS Y ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
- Dema Perez Yolanda Maria
Liquidador Unico
- Dema Perez Yolanda Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 13, S 8, H V 143737, I/A 2 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-46
Empresa: DEFENGAY SLP
Liquidador Unico
- Dema Perez Yolanda Maria
Soc.Prof.
- Dema Perez Yolanda Maria
- Flores Martinez Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 172, S 8, H V 135067, I/A 3 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-46
Empresa: DEFENGAY SLP
Liquidador Unico
- Dema Perez Yolanda Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 172, S 8, H V 135067, I/A 2 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-46
Empresa: DEFENGAY SLP
Administrador Solidario
- Dema Perez Yolanda Maria
- Flores Martinez Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 172, S 8, H V 135067, I/A 2 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-46
Empresa: DEMA ABOGADOS Y ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
- Dema Perez Yolanda Maria
Soc.Prof.
- Dema Perez Yolanda Maria
- Gonzalez Sala Josefa Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9326, L 6608, F 12, S 8, H V 143737, I/A 1 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-46
Empresa: DEFENGAY SLP
Administrador Solidario
- Dema Perez Yolanda Maria
- Flores Martinez Enriqueta
Soc.Prof.
- Dema Perez Yolanda Maria
- Flores Martinez Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9069, L 6353, F 171, S 8, H V 135067, I/A 1 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-46
Información de DEMA PEREZ YOLANDA MARIA
Mostramos los datos de DEMA PEREZ YOLANDA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEMA PEREZ YOLANDA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos