DEDICADOS AL MAYOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mariano Sainz, 3
Código Postal 28200
Municipio San Lorenzo de El Escorial
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEDICADOS AL MAYOR SL
CIF B87208294
Capital Social 20000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DEDICADOS AL MAYOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEDICADOS AL MAYOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Horcajada Castro Leocadio | Liquidador | 27/06/2020 | 27/06/2020 |
Horcajada Castro Leocadio | Apoderado | 24/02/2015 | 27/06/2020 |
Sastre Palacios Joaquin | Administrador Unico | 16/02/2016 | 27/06/2020 |
Paz Lopez Maria Del Carmen | Administrador Unico | 10/02/2015 | 16/02/2016 |
ACTOS BORME DE DEDICADOS AL MAYOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 161, S 8, H M 595375, I/A 4 (27/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 161, S 8, H M 595375, I/A 4 (27/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 161, S 8, H M 595375, I/A 4 (27/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 161, S 8, H M 595375, I/A 4 (27/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 161, S 8, H M 595375, I/A 3 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 161, S 8, H M 595375, I/A 3 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 160, S 8, H M 595375, I/A 2 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 160, S 8, H M 595375, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Dirección:C/ MARIANO SAINZ 3 2º (SAN LORENZO DE EL ESCORIAL)
Comienzo de operaciones:05/02/15
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá como actividad principal la explotación de toda clase de Hospitales Clínicas, residencias, Centros de Día y Unidades de Memoria, así como a dar servicios de intermediación con carácter finalista y de capital humano a empresas del sector de la dependencia u otras relacionadas y muy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 160, S 8, H M 595375, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28