PAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERCORE INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS SL | Administrador Unico | 18/02/2022 | 10/06/2022 |
DEDICADOS AL MAYOR SL | Administrador Unico | 10/02/2015 | 16/02/2016 |
LOGISTICA INTEGRAL CORELABS SL | Administrador Solidario | 15/11/2011 |
VINCULACIONES DE PAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Administrador Unico
- Paz Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36135 , F 61, S 8, H M 649273, I/A 4 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Administrador Unico
- Paz Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36135 , F 60, S 8, H M 649273, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Empresa: DEDICADOS AL MAYOR SL
Administrador Unico
- Paz Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 161, S 8, H M 595375, I/A 3 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Empresa: DEDICADOS AL MAYOR SL
Administrador Unico
- Paz Lopez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33078 , F 160, S 8, H M 595375, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Empresa: LOGISTICA INTEGRAL CORELABS SL
Administrador Solidario
- Paz Lopez Maria Del Carmen
- Sastre Palacios Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24479 , F 129, S 8, H M 440391, I/A 3 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Información de PAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos