DE LA TIERRA A CASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Santuario de Valverde, 47
Código Postal 28049
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DE LA TIERRA A CASA SL
CIF B86759131
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/06/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DE LA TIERRA A CASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DE LA TIERRA A CASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hurtado Del Casar Gustavo Adolfo | Administrador Unico | 26/11/2014 | 11/01/2016 |
Hurtado Del Casar Gustavo Adolfo | Liquidador | 11/01/2016 | 11/01/2016 |
Hurtado Del Casar Gustavo Adolfo | Administrador Solidario | 12/07/2013 | 26/11/2014 |
Nuñez Cauviere Rafael | Administrador Solidario | 12/07/2013 | 26/11/2014 |
ACTOS BORME DE DE LA TIERRA A CASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 78, S 8, H M 563088, I/A 3 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 78, S 8, H M 563088, I/A 3 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 78, S 8, H M 563088, I/A 3 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 78, S 8, H M 563088, I/A 3 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-28
- AVDA SANTUARIO DE VALVERDE 47 Ptl.3 3º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 77, S 8, H M 563088, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 77, S 8, H M 563088, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 77, S 8, H M 563088, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 77, S 8, H M 563088, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 76, S 8, H M 563088, I/A 1 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Dirección:C/ SANTIAGO GARCIA EL TRANQUILO 2 Ptl.5 4º A (COLMENAR VIEJO)
Comienzo de operaciones:14/06/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compra, venta, distribución, comercialización, representación, producción, elaboración y fabricación de todo tipo de productos alimenticios, y de todos los relacionados con la restauración. La prestación de servicios de hostelería, restauración y hospedaje. Las actividades integrantes del ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 76, S 8, H M 563088, I/A 1 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28