NUÑEZ CAUVIERE RAFAEL
Informe ejecutivo de NUÑEZ CAUVIERE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NUÑEZ CAUVIERE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEL POZO TEXTIL SL | Administrador Solidario | 01/12/2014 | 21/06/2016 |
DE LA TIERRA A CASA SL | Administrador Solidario | 12/07/2013 | 26/11/2014 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ CAUVIERE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ CAUVIERE RAFAEL
Empresa: DEL POZO TEXTIL SL
Administrador Solidario
- Nuñez Cauviere Francisco Javier
- Nuñez Cauviere Rafael
- Nuñez Cauviere Sandra
- Nuñez Cauviere Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32828 , F 173, S 8, H M 590936, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: DEL POZO TEXTIL SL
Administrador Solidario
- Nuñez Cauviere Francisco Javier
- Nuñez Cauviere Rafael
- Nuñez Cauviere Sandra
- Nuñez Cauviere Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32828 , F 171, S 8, H M 590936, I/A 1 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: DE LA TIERRA A CASA SL
Administrador Solidario
- Hurtado Del Casar Gustavo Adolfo
- Nuñez Cauviere Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 77, S 8, H M 563088, I/A 2 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Empresa: DE LA TIERRA A CASA SL
Administrador Solidario
- Hurtado Del Casar Gustavo Adolfo
- Nuñez Cauviere Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31284 , F 76, S 8, H M 563088, I/A 1 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Información de NUÑEZ CAUVIERE RAFAEL
Mostramos los datos de NUÑEZ CAUVIERE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ CAUVIERE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos