DE DIEGO PEÑALVER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maestro Angel Llorca, 5
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DE DIEGO PEÑALVER SL
CIF B28601367
Capital Social 70000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- DE DIEGO PEÑALVER SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario SUMINISTROS DEVA SL
VINCULACIONES DE DE DIEGO PEÑALVER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DE DIEGO PEÑALVER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanz Coronado Angela | Administrador Unico | 31/03/2014 | 05/06/2014 |
SUMINISTROS DEVA SL | Socio Unico | 31/03/2014 | 05/06/2014 |
Garrido Fernandez Ricardo | Administrador Unico | 16/01/2013 | 31/03/2014 |
ACTOS BORME DE DE DIEGO PEÑALVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 107, S 8, H M 105640, I/A 15 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 107, S 8, H M 105640, I/A 15 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 107, S 8, H M 105640, I/A 15 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 107, S 8, H M 105640, I/A 14 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 106, S 8, H M 105640, I/A 13 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 106, S 8, H M 105640, I/A 13 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Empresa: DE DIEGO PEÑALVER SA
- C/ GENERAL RODRIGO 5 3º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 105, S 8, H M 105640, I/A 12 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Empresa: DE DIEGO PEÑALVER SA
- Denominación y forma adoptada: DE DIEGO PEÑALVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 105, S 8, H M 105640, I/A 12 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Empresa: DE DIEGO PEÑALVER SA
- LA ACTUACION INMOBILIARIA EN TODA SU EXTENSION, INCLUIDA LA COMPRA Y VENTADE TERRENOS Y EDIFICIOS, ENTEROS O POR PLANTAS O PISOS, SU EXPLOTACION EN ARRENDAMIENTO, SIN INCLUIR EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO COMO ARRENDADORA, COMPRAVENTA, URBANIZACION Y PREPARACION DE SUELO PARA SU VENTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 105, S 8, H M 105640, I/A 11 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Empresa: DE DIEGO PEÑALVER SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6486 , F 104, S 8, H M 105640, I/A 10 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28