DCI SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social DCI SL
CIF B08765026
Capital Social 2009986.77 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web www.intercom.es/dci/
Nombres Anteriores
- DCI SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DCI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DCI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Betriu Pi Josep | Consejero Delegado | 27/09/2012 | 15/06/2021 |
Lopez Cavia Manel | Apoderado Solidario | 13/05/2015 | 15/06/2021 |
Marti Pellise Josep | Liquidador | 15/06/2021 | 15/06/2021 |
Marti Pellise Josep | Administrador Unico | 15/06/2021 | 15/06/2021 |
Marti Pellise Josep | Administrador Unico | 25/03/2020 | 15/06/2021 |
Vilaro Teixido David | Apoderado Solidario | 29/11/2016 | 15/06/2021 |
Amat Badrinas Xavier | Secretario No Consejero | 25/03/2020 | |
Betriu Pi Jose | Consejero | 04/08/2017 | 25/03/2020 |
Betriu Pi Jose | Consejero | 10/07/2012 | 25/03/2020 |
Betriu Pi Jose | Consejero Delegado | 04/08/2017 | 25/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DCI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47823 , F 156, S 8, H B 22872, I/A 42 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47823 , F 156, S 8, H B 22872, I/A 42 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47823 , F 156, S 8, H B 22872, I/A 42 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Capital Anterior: | 19.975,77 | Euros |
Aumento de capital: | 1.990.011,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.009.986,77 | Euros |
Porcentaje: | 9.962,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47823 , F 155, S 8, H B 22872, I/A 41 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Empresa: DCI SA
Capital Anterior: | 1.200.581,77 | Euros |
Disminución de capital | 1.180.606,00 | Euros |
Capital Actual: | 19.975,77 | Euros |
Porcentaje: | 98,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35207 , F 73, S 8, H B 22872, I/A 40 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Empresa: DCI SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35207 , F 73, S 8, H B 22872, I/A 40 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Empresa: DCI SA
- Denominación y forma adoptada: DCI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35207 , F 73, S 8, H B 22872, I/A 40 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Empresa: DCI SA
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35207 , F 73, S 8, H B 22872, I/A 39 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-08
Empresa: DCI SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35207 , F 73, S 8, H B 22872, I/A 39 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-08
Empresa: DCI SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35207 , F 73, S 8, H B 22872, I/A 39 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-08