DCE LICORERIAS GOURMET SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Bidebarrieta Kalea, 5
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social DCE LICORERIAS GOURMET SL
CIF B75124685
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 19/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Urrestarazu Juaristi Fernando
VINCULACIONES DE DCE LICORERIAS GOURMET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DCE LICORERIAS GOURMET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Estrella Dorelin Daireny | Apoderado | 02/03/2016 | 12/12/2016 |
Urrestarazu Juaristi Fernando | Administrador Unico | 26/01/2015 | 12/12/2016 |
Urrestarazu Juaristi Fernando | Socio Unico | 04/11/2015 | 12/12/2016 |
Urrestarazu Juaristi Fernando | Liquidador | 12/12/2016 | 12/12/2016 |
Castillo Estrella Dorelin Daireny | Apoderado | 26/01/2015 | 04/11/2015 |
ACTOS BORME DE DCE LICORERIAS GOURMET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 185, S 8, H SS 37111, I/A 6 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 185, S 8, H SS 37111, I/A 6 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 185, S 8, H SS 37111, I/A 6 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 185, S 8, H SS 37111, I/A 6 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 185, S 8, H SS 37111, I/A 5 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 185, S 8, H SS 37111, I/A 4 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 184, S 8, H SS 37111, I/A 3 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 184, S 8, H SS 37111, I/A 2 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 182, S 8, H SS 37111, I/A 1 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-20
Dirección:C/ BIDEBARRIETA 5, BAJO. (EIBAR)
Comienzo de operaciones:19/12/14
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:la compraventa de todo tipo de licores, importación, exportación, cervezas, aguas minerales, vinos, vinagres, aceites, tabaco, puros, toda clase de productos alimenticios, incluso precocinados, etc. La venta de cremas corporales, colonias, perfumes esencias, etc.,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 182, S 8, H SS 37111, I/A 1 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-20