CASTILLO ESTRELLA DORELIN DAIRENY
Informe ejecutivo de CASTILLO ESTRELLA DORELIN DAIRENY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO ESTRELLA DORELIN DAIRENY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DCE LICORERIAS GOURMET SL | Apoderado | 02/03/2016 | 12/12/2016 |
DCE LICORERIAS GOURMET SL | Apoderado | 26/01/2015 | 04/11/2015 |
VINCULACIONES DE CASTILLO ESTRELLA DORELIN DAIRENY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO ESTRELLA DORELIN DAIRENY
Empresa: DCE LICORERIAS GOURMET SL
Apoderado
- Castillo Estrella Dorelin Daireny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 185, S 8, H SS 37111, I/A 5 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Empresa: DCE LICORERIAS GOURMET SL
Apoderado
- Castillo Estrella Dorelin Daireny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 185, S 8, H SS 37111, I/A 4 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-20
Empresa: DCE LICORERIAS GOURMET SL
Apoderado
- Castillo Estrella Dorelin Daireny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 184, S 8, H SS 37111, I/A 2 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-20
Información de CASTILLO ESTRELLA DORELIN DAIRENY
Mostramos los datos de CASTILLO ESTRELLA DORELIN DAIRENY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO ESTRELLA DORELIN DAIRENY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos