DAYWORK LOGISTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Y Zona Franca, 242
Código Postal 08040
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DAYWORK LOGISTICS SL
CIF B63526545
Capital Social 6972.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/04/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Clotet Soler Sebastia
VINCULACIONES DE DAYWORK LOGISTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAYWORK LOGISTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clotet Soler Sebastia | Administrador Unico | 12/01/2015 | 06/04/2017 |
Clotet Bañeras Jaime | Administrador Unico | 21/11/2011 | 12/01/2015 |
Clotet Bañeras Jaime | Secretario | 21/11/2011 | |
Clotet Bañeras Jaime | Consejero | 21/11/2011 | |
Clotet Bañeras Jaime | Consejero Delegado | 21/11/2011 | |
Clotet Soler Sebastia | Presidente | 21/11/2011 | |
Clotet Soler Sebastia | Consejero | 21/11/2011 | |
Pedrola Carrion Jordi | Consejero | 21/11/2011 |
ACTOS BORME DE DAYWORK LOGISTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36639 , F 148, S 8, H B 281088, I/A 11 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: C76 GESTION PATRIMONIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36639 , F 148, S 8, H B 281088, I/A 10 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-08
Capital Anterior: | 10.458,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.486,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.972,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36639 , F 147, S 8, H B 281088, I/A 9 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36639 , F 147, S 8, H B 281088, I/A 8 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36639 , F 147, S 8, H B 281088, I/A 8 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Capital Anterior: | 10.459,00 | Euros |
Disminución de capital | 1,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.458,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36639 , F 147, S 8, H B 281088, I/A 7 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-08
Capital Anterior: | 3.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.447,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.459,00 | Euros |
Porcentaje: | 247,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36639 , F 146, S 8, H B 281088, I/A 6 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36639 , F 145, S 8, H B 281088, I/A 5 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36639 , F 145, S 8, H B 281088, I/A 5 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08