DAVILA SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Urogallo, 12
Código Postal 28946
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Razón Social DAVILA SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL SL
CIF B79806857
Actividad Depósito y almacenamiento
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DAVILA SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAVILA SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Cortes Maria Del Carmen | Administrador Unico | 01/02/2012 | 20/10/2020 |
Garcia Davila Jesus | Liquidador | 20/10/2020 | 20/10/2020 |
Garcia Cortes Jesus | Administrador Solidario | 09/04/2010 | 01/02/2012 |
Garcia Cortes Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 09/04/2010 | 01/02/2012 |
Garcia Cortes Maria Del Carmen | Administrador Unico | 09/04/2010 |
ACTOS BORME DE DAVILA SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 12 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 12 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 12 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 12 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 11 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 11 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 11 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 10 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28