GARCIA CORTES MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA CORTES MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA CORTES MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAVILA SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL SL | Administrador Unico | 01/02/2012 | 20/10/2020 |
DAVILA SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL SL | Administrador Solidario | 09/04/2010 | 01/02/2012 |
MUDANZAS DAVILA SA | Apoderado | 29/06/2011 | |
DAVILA SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL SL | Administrador Unico | 09/04/2010 | |
MUDANZAS DAVILA SA | Administrador Solidario | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA CORTES MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CORTES MARIA DEL CARMEN
Administrador Unico
- Garcia Cortes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 12 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Administrador Unico
- Garcia Cortes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 11 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Administrador Solidario
- Garcia Cortes Jesus
- Garcia Cortes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 11 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Empresa: MUDANZAS DAVILA SA
Apoderado
- Garcia Cortes Jesus
- Garcia Cortes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3548 , F 149, S 8, H M 59830, I/A 20 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-28
Administrador Solidario
- Garcia Cortes Jesus
- Garcia Cortes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 10 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Administrador Unico
- Garcia Cortes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10955 , F 31, S 8, H M 19706, I/A 10 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-28
Empresa: MUDANZAS DAVILA SA
Administrador Solidario
- Garcia Cortes Jesus
- Garcia Cortes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3548 , F 146, S 8, H M 59830, I/A 16 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-28
Información de GARCIA CORTES MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA CORTES MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CORTES MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos