DALILO PATTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Santa Catalina Tomas, 5
Código Postal 07620
Municipio Llucmajor
Provincia Illes Balears
Razón Social DALILO PATTE SL
CIF B07738800
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
VINCULACIONES DE DALILO PATTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DALILO PATTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih | Socio Unico | 12/05/2015 | 19/05/2015 |
Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih | Socio único | 19/05/2015 | |
Von Umstadt Nicolaus Carl Philipp Casimir Hubertus | Liquidador | 19/05/2015 | 19/05/2015 |
Wittgenstein- Hohenstein Theler Loretta Augusta Br | Administrador Unico | 06/03/2009 | 19/05/2015 |
Von Umstadt Nicolaus Carl Philipp Casimir Hubertus | Administrador Unico | 06/03/2009 |
ACTOS BORME DE DALILO PATTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 150, S 8, H PM 21559, I/A 6 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 150, S 8, H PM 21559, I/A 6 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 150, S 8, H PM 21559, I/A 6 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 150, S 8, H PM 21559, I/A 6 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 149, S 8, H PM 21559, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-07
- PLAZA SANTA CATALINA THOMAS 5 BAJOS (LLUCMAJOR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 149, S 8, H PM 21559, I/A 4 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-174-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 149, S 8, H PM 21559, I/A 3 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-07