NIKOLAUS CARL PHILIPP CASIMIR HUBERTUS MARIA FREIH
Informe ejecutivo de NIKOLAUS CARL PHILIPP CASIMIR HUBERTUS MARIA FREIH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE NIKOLAUS CARL PHILIPP CASIMIR HUBERTUS MARIA FREIH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUMA LIJALO SL | Liquidador | 19/05/2017 | 13/05/2022 |
FURAVA SL | Liquidador | 12/01/2018 | 12/05/2022 |
MANAGEMENT CONSULTING SA | Administrador Unico | 22/04/2013 | 02/05/2022 |
ZARZAC SA | Administrador Unico | 10/05/2012 | 02/05/2022 |
JUMA LIJALO SL | Administrador Unico | 19/05/2017 | |
DALILO PATTE SL | Socio Unico | 12/05/2015 | 19/05/2015 |
DALILO PATTE SL | Socio único | 19/05/2015 |
VINCULACIONES DE NIKOLAUS CARL PHILIPP CASIMIR HUBERTUS MARIA FREIH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIKOLAUS CARL PHILIPP CASIMIR HUBERTUS MARIA FREIH
Empresa: JUMA LIJALO SL
Liquidador
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1853 , F 43, S 8, H PM 39112, I/A 8 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-07
Empresa: FURAVA SL
Liquidador
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 153, S 8, H PM 29177, I/A 7 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-07
Empresa: MANAGEMENT CONSULTING SA
Administrador Unico
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 149, S 8, H PM 2620, I/A 22 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-07
Empresa: ZARZAC SA
Administrador Unico
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 173, S 8, H PM 3597, I/A 15 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-07
Empresa: MANAGEMENT CONSULTING SA
Administrador Unico
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 149, S 8, H PM 2620, I/A 21 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-07
Empresa: FURAVA SL
Liquidador
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 153, S 8, H PM 29177, I/A 6 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-07
Empresa: ZARZAC SA
Administrador Unico
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 173, S 8, H PM 3597, I/A 14 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-07
Empresa: JUMA LIJALO SL
Liquidador
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1853 , F 43, S 8, H PM 39112, I/A 7 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-07
Empresa: JUMA LIJALO SL
Administrador Unico
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1853 , F 43, S 8, H PM 39112, I/A 7 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-07
Empresa: DALILO PATTE SL
Administrador Unico
Socio único
- Nikolaus Carl Philipp Casimir Hubertus Maria Freih
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 150, S 8, H PM 21559, I/A 6 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-07
VER MAS ACTOS
Información de NIKOLAUS CARL PHILIPP CASIMIR HUBERTUS MARIA FREIH
Mostramos los datos de NIKOLAUS CARL PHILIPP CASIMIR HUBERTUS MARIA FREIH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIKOLAUS CARL PHILIPP CASIMIR HUBERTUS MARIA FREIH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos