DAGATSOL SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Miquel, 46
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social DAGATSOL SERVICES SL
CIF B57836512
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 09/12/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DAGATSOL SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAGATSOL SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayerra Lopez Jesus Maria | Apoderado | 19/03/2021 | 01/06/2023 |
Torrens Sanchez Rosa Maria | Administrador Unico | 27/12/2013 | 01/06/2023 |
Torrens Sanchez Rosa Maria | Liquidador | 01/06/2023 | 01/06/2023 |
Torrens Sanchez Rosa Maria | Socio Unico | 27/12/2013 | 27/08/2014 |
ACTOS BORME DE DAGATSOL SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 43, S 8, H PM 73020, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 43, S 8, H PM 73020, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 43, S 8, H PM 73020, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 43, S 8, H PM 73020, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 43, S 8, H PM 73020, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 42, S 8, H PM 73020, I/A 4 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-07
- C/ SAN MIGUEL 46 2º - ESCALERA IZQUIERDA. (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 42, S 8, H PM 73020, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 42, S 8, H PM 73020, I/A 2 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 41, S 8, H PM 73020, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 41, S 8, H PM 73020, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-07