AYERRA LOPEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de AYERRA LOPEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AYERRA LOPEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAKEH RESTAURANTES SL | Socio Unico | 09/09/2014 | |
ARNPLA RSR SL | Socio Unico | 20/05/2013 | |
ARNPLA RSR SL | Administrador Unico | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE AYERRA LOPEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYERRA LOPEZ JESUS MARIA
Empresa: DAGATSOL SERVICES SL
Apoderado
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 43, S 8, H PM 73020, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-07
Empresa: ARDOS RESTAURANTES SL
Liquidador
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 30, S 8, H PM 71814, I/A 3 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-07
Empresa: ARDOS RESTAURANTES SL
Administrador Unico
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Liquidador
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 30, S 8, H PM 71814, I/A 3 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-07
Empresa: DAGATSOL SERVICES SL
Apoderado
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2557 , F 42, S 8, H PM 73020, I/A 4 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-07
Empresa: JAKEH RESTAURANTES SL
Socio Único
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 159, S 8, H PM 18167, I/A 9 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-07
Empresa: ARDOS RESTAURANTES SL
Administrador Unico
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 29, S 8, H PM 71814, I/A 1 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Empresa: ARDOS RESTAURANTES SL
Socio Único
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 29, S 8, H PM 71814, I/A 1 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Empresa: ARNPLA RSR SL
Administrador Unico
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 10, S 8, H PM 71810, I/A 1 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Empresa: ARNPLA RSR SL
Socio Único
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 10, S 8, H PM 71810, I/A 1 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-07
Empresa: VISAVI PROYECTOS SL
Liquidador
- Ayerra Lopez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1662 , F 57, S 8, H PM 32510, I/A 7 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-07
VER MAS ACTOS
Información de AYERRA LOPEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de AYERRA LOPEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYERRA LOPEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos