D'INCANTO SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social D'INCANTO SL
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alvarez Garrido Concepcion
VINCULACIONES DE D'INCANTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE D'INCANTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Garrido Concepcion | Socio Unico | 21/03/2011 | 28/08/2013 |
Alvarez Garrido Concepcion | Administrador Unico | 22/03/2011 | 28/08/2013 |
Alvarez Garrido Concepcion | Liquidador | 28/08/2013 | 28/08/2013 |
Alvarez Garrido Concepcion | Administrador Solidario | 22/03/2011 | |
Alvarez Garrido Concepcion | Apoderado | 22/03/2011 | |
Ariño Nicolas Maria Del Pilar | Apoderado | 22/03/2011 | |
Ariño Nicolas Maria Pilar | Administrador Solidario | 22/03/2011 |
ACTOS BORME DE D'INCANTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 169, S 8, H M 430848, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 169, S 8, H M 430848, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 169, S 8, H M 430848, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 169, S 8, H M 430848, I/A 8 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 169, S 8, H M 430848, I/A 7 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 169, S 8, H M 430848, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 169, S 8, H M 430848, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 169, S 8, H M 430848, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 168, S 8, H M 430848, I/A 5 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28