ARIÑO NICOLAS MARIA PILAR
Informe ejecutivo de ARIÑO NICOLAS MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ARIÑO NICOLAS MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M S EL ENEBRAL SL | Apoderado Mancomunado | 01/12/2010 | |
OPTICA OSA MAYOR SLP | Socio Unico | 10/03/2009 | |
OPTICA OSA MAYOR SLP | Administrador Unico | 10/03/2009 |
VINCULACIONES DE ARIÑO NICOLAS MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIÑO NICOLAS MARIA PILAR
Empresa: NUEVO PICCOLO SL
Apoderado
- Ariño Nicolas Alicia Esmeralda
- Ariño Nicolas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27204 , F 223, S 8, H M 64035, I/A 22 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: LA FLORIDA EDUCATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ariño Nicolas Maria Pilar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40135 , F 20, S 8, H M 713224, I/A 6 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: MATAESPESA ARRENDAMIENTO SL
Apoderado
- Ariño Nicolas Alicia Esmeralda
- Ariño Nicolas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 217, S 8, H M 292972, I/A 13 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: LAS ENCINAS MATAESPESA SL
Apoderado
- Ariño Nicolas Alicia Esmeralda
- Ariño Nicolas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27938 , F 166, S 8, H M 306192, I/A 15 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: CHOPO 1926 SL
Apoderado
- Ariño Nicolas Alicia Esmeralda
- Ariño Nicolas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44109 , F 104, S 8, H M 440965, I/A 12 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Empresa: LOS FRESNOS EDUCATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ariño Nicolas Maria Pilar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29267 , F 140, S 8, H M 526886, I/A 8 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: M S EL ENEBRAL SL
Apoderado
- Ariño Nicolas Alicia Esmeralda
- Ariño Nicolas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44178 , F 99, S 8, H M 138318, I/A 16 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: LA FLORIDA EDUCATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ariño Nicolas Maria Pilar
- Ariño Nicolas Maria Teresa
- Ariño Nicolas Maria Yolanda
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40135 , F 18, S 8, H M 713224, I/A 2 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: LOS FRESNOS EDUCATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ariño Nicolas Maria Pilar
- Ariño Nicolas Maria Teresa
- Ariño Nicolas Maria Yolanda
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29267 , F 134, S 8, H M 526886, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Empresa: D'INCANTO SL
Administrador Solidario
- Alvarez Garrido Concepcion
- Ariño Nicolas Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23991 , F 169, S 8, H M 430848, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
VER MAS ACTOS
Información de ARIÑO NICOLAS MARIA PILAR
Mostramos los datos de ARIÑO NICOLAS MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIÑO NICOLAS MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos