D B P CONSEIL & MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social D B P CONSEIL & MANAGEMENT SL
CIF B82240458
Capital Social 3010.0 Euros
Nombres Anteriores
- D B P CONSEIL & MANAGEMENT SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE D B P CONSEIL & MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE D B P CONSEIL & MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dillmann Philippe | Administrador Solidario | 03/06/2009 | 29/01/2013 |
Dillmann Philippe | Liquidador | 29/01/2013 | 29/01/2013 |
Latre Ballarin Jose Antonio | Administrador Solidario | 03/06/2009 | 29/01/2013 |
Dillmann Philippe | Presidente | 03/06/2009 | |
Dillmann Philippe | Consejero Delegado | 03/06/2009 | |
Dillmann Philippe | Consejero | 03/06/2009 | |
Latre Ballarin Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 03/06/2009 | |
Latre Ballarin Jose Antonio | Secretario | 03/06/2009 | |
Latre Ballarin Jose Antonio | Consejero | 03/06/2009 | |
Samu Villaverde David | Consejero | 03/06/2009 |
ACTOS BORME DE D B P CONSEIL & MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25527 , F 217, S 8, H M 230414, I/A 20 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25527 , F 217, S 8, H M 230414, I/A 20 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25527 , F 217, S 8, H M 230414, I/A 20 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25527 , F 217, S 8, H M 230414, I/A 20 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28
Capital Anterior: | 248.980,00 | Euros |
Disminución de capital | 245.970,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25527 , F 217, S 8, H M 230414, I/A 19 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-28
Capital Anterior: | 348.220,00 | Euros |
Disminución de capital | 99.240,00 | Euros |
Capital Actual: | 248.980,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25527 , F 217, S 8, H M 230414, I/A 19 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-28
Empresa: D B P CONSEIL & MANAGEMENT SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25527 , F 215, S 8, H M 230414, I/A 18 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-28
Empresa: D B P CONSEIL & MANAGEMENT SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25527 , F 215, S 8, H M 230414, I/A 18 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-28