CYGNUS LIVING SAN BERNARDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 31
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CYGNUS LIVING SAN BERNARDO SL
CIF B88183173
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/08/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CYGNUS SPAIN PF SL
VINCULACIONES DE CYGNUS LIVING SAN BERNARDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CYGNUS LIVING SAN BERNARDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYGNUS SPAIN PF SL | Socio Unico | 11/09/2018 | 21/01/2019 |
Montesinos Puente De La Vega Efrain Fernando | Administrador Solidario | 11/09/2018 | 21/01/2019 |
Montesinos Puente De La Vega Efrain Fernando | Liquidador Solidario | 21/01/2019 | 21/01/2019 |
Sainz Dominguez Almudena | Administrador Solidario | 11/09/2018 | 21/01/2019 |
Sainz Dominguez Almudena | Liquidador Solidario | 21/01/2019 | 21/01/2019 |
ACTOS BORME DE CYGNUS LIVING SAN BERNARDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 19, S 8, H M 678893, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 19, S 8, H M 678893, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 19, S 8, H M 678893, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 19, S 8, H M 678893, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 18, S 8, H M 678893, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 18, S 8, H M 678893, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Dirección:C/ VELAZQUEZ 31 4 (MADRID)
Comienzo de operaciones:31/08/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA E INTERMEDIACION DE TODA CLASE DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, LA PROMOCION Y CONSTRUCCION SOBRE LAS MISMAS DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 18, S 8, H M 678893, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28