SAINZ DOMINGUEZ ALMUDENA
Informe ejecutivo de SAINZ DOMINGUEZ ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAINZ DOMINGUEZ ALMUDENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL NELCEA SL | Apoderado | 29/09/2023 | |
EFICO CAPITAL SL | Socio Unico | 17/02/2020 | |
EFICO HOMES SL | Apoderado | 07/02/2020 | |
CYGNUS ARENAL-BOL SL | Apoderado | 30/06/2017 | |
EFICO CAPITAL SL | Administrador Unico | 14/07/2015 |
VINCULACIONES DE SAINZ DOMINGUEZ ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ DOMINGUEZ ALMUDENA
Empresa: GLOBAL NELCEA SL
Apoderado
- Montesinos Puente De La Vega Efrain Fernando
- Sainz Dominguez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 74, S 8, H M 795829, I/A 6 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: GLOBAL NELCEA SL
Apoderado
- Montesinos Puente De La Vega Efrain Fernando
- Sainz Dominguez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 74, S 8, H M 795829, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: GLOBAL NELCEA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45229 , F 73, S 8, H M 795829, I/A 4 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: EFICO CAPITAL SL
Socio Único
- Sainz Dominguez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33671 , F 125, S 8, H M 606121, I/A 3 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: EFICO HOMES SL
Apoderado
- Sainz Dominguez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39601 , F 122, S 8, H M 702874, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: CYGNUS LIVING SAN BERNARDO SL
Liquidador Solidario
- Montesinos Puente De La Vega Efrain Fernando
- Sainz Dominguez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 19, S 8, H M 678893, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: CYGNUS LIVING SAN BERNARDO SL
Administrador Solidario
- Montesinos Puente De La Vega Efrain Fernando
- Sainz Dominguez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 19, S 8, H M 678893, I/A 2 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: CYGNUS LIVING SAN BERNARDO SL
Administrador Solidario
- Montesinos Puente De La Vega Efrain Fernando
- Sainz Dominguez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 18, S 8, H M 678893, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: CYGNUS LIVING RIVAS SL
Apoderado
- Sainz Dominguez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31448 , F 131, S 8, H M 566068, I/A 6 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Empresa: CYGNUS CAPITAL SL
Apoderado
- Sainz Dominguez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33554 , F 201, S 8, H M 603946, I/A 6 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
VER MAS ACTOS
Información de SAINZ DOMINGUEZ ALMUDENA
Mostramos los datos de SAINZ DOMINGUEZ ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ DOMINGUEZ ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos