CYBAS TURISMO SL - EXTINGUIDA
Razón Social CYBAS TURISMO SL
CIF B82720582
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO AIRMET DE GESTION COMERCIAL SL
Propietario GRUPO AIRMET DE GESTION COMERCIAL SL
VINCULACIONES DE CYBAS TURISMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CYBAS TURISMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO AIRMET DE GESTION COMERCIAL SL | Administrador Unico | 24/04/2019 | 30/01/2020 |
GRUPO AIRMET DE GESTION COMERCIAL SL | Socio Unico | 24/04/2019 | 30/01/2020 |
Muñoz Muñoz Angel | Representante | 17/10/2019 | 30/01/2020 |
Olivan Delgado Juan Jose | Representante | 24/04/2019 | 17/10/2019 |
Garcia Diaz Vicente | Administrador Unico | 24/04/2019 |
ACTOS BORME DE CYBAS TURISMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 13, S 8, H M 263857, I/A 11 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 13, S 8, H M 263857, I/A 11 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 12, S 8, H M 263857, I/A 10 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 12, S 8, H M 263857, I/A 10 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
- C/ CHILE 4, 1ª PLANTA , OFICINA 23 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 12, S 8, H M 263857, I/A 9 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 12, S 8, H M 263857, I/A 8 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 12, S 8, H M 263857, I/A 7 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 12, S 8, H M 263857, I/A 7 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
- C/ FUENCARRAL 139 3º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 11, S 8, H M 263857, I/A 6 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 11, S 8, H M 263857, I/A 6 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28