GARCIA DIAZ VICENTE
Informe ejecutivo de GARCIA DIAZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
VINCULACIONES DE GARCIA DIAZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DIAZ VICENTE
Empresa: UNION CEUS DE GRUPOS COMERCIALES AIE
Consejero
- Garcia Diaz Vicente
- Lamana Marin Agustin
- Muñoz San Jose Jose Luis
- Ramil Alia Jose Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Garcia Diaz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28277 , F 5, S 8, H M 509293, I/A 2 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Consejero
- Armela Jimenez Maria Sonia
- Crespo Crespo Maria Elena
- Garcia Diaz Vicente
- Rivera Ruano Raquel
- Sampedro Arroyo Pedro
Presidente
Secretario
- Garcia Diaz Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40540 , F 161, S 8, H M 719678, I/A 2 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: MAIL TOURS SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31687 , F 93, S 8, H M 570150, I/A 7 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Empresa: MIRASUR INTERNATIONAL SCHOOL SL
Consejero
- Armela Jimenez Maria Sonia
- Crespo Crespo Elena
- Garcia Diaz Vicente
- Rivera Ruano Raquel
- Sampedro Arroyo Pedro
Presidente
Secretario
- Garcia Diaz Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40540 , F 141, S 8, H M 719677, I/A 2 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Consejero
- Armela Jimenez Maria Sonia
- Crespo Crespo Maria Elena
- Garcia Diaz Vicente
- Rivera Ruano Raquel
- Sampedro Arroyo Pedro
Presidente
Secretario
- Garcia Diaz Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40540 , F 155, S 8, H M 719678, I/A 1 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: MIRASUR INTERNATIONAL SCHOOL SL
Consejero
- Armela Jimenez Maria Sonia
- Crespo Crespo Elena
- Garcia Diaz Vicente
- Rivera Ruano Raquel
- Sampedro Arroyo Pedro
Presidente
Secretario
- Garcia Diaz Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40540 , F 135, S 8, H M 719677, I/A 1 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: MIRASUR SERVICIOS EDUCATIVOS 2019 SL
Consejero
- Armela Jimenez Sonia
- Crespo Crespo Elena
- Garcia Diaz Vicente
- Rivera Ruano Raquel
- Sampedro Arroyo Pedro
Presidente
Secretario
- Garcia Diaz Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40238 , F 23, S 8, H M 714906, I/A 2 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: MIRASUR SCOOP MADRILEÑA
Consejero
- Armela Jimenez Sonia
- Crespo Crespo Elena
- Garcia Diaz Vicente
- Rivera Ruano Raquel
- Sampedro Arroyo Pedro
Presidente
Secretario
- Garcia Diaz Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40238 , F 14, S 8, H M 714906, I/A 1 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: CYBAS TURISMO SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15666 , F 12, S 8, H M 263857, I/A 7 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Liquidador
- Garcia Diaz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8272 , F 128, S 8, H M 133417, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA DIAZ VICENTE
Mostramos los datos de GARCIA DIAZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DIAZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos