CULMANOR ASTURIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social CULMANOR ASTURIAS SL
CIF B33599804
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único LOYTA GESTION SL
Propietario Fernandez Sturonas Jose Maria
VINCULACIONES DE CULMANOR ASTURIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CULMANOR ASTURIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Sturonas Jose Maria | Socio Unico | 13/11/2013 | 22/04/2015 |
Fernandez Sturonas Jose Maria | Apoderado | 26/02/2014 | 22/04/2015 |
LOYTA GESTION SL | Administrador Unico | 26/02/2014 | 22/04/2015 |
Fernandez Sturonas Jose Maria | Administrador Unico | 13/11/2013 | 26/02/2014 |
RODENOR CULTIVOS SL | Administrador Unico | 26/11/2010 | 13/11/2013 |
Azpiroz Arruti Juan Ignacio | Consejero | 26/11/2010 | |
IBERSUIZAS BETA SL | Consejero | 26/11/2010 | |
LAGUMAR SEAS SL | Vicepresidente | 26/11/2010 | |
LAGUMAR SEAS SL | Consejero | 26/11/2010 | |
Oyarzabal Aguirre Miguel | Secretario | 26/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CULMANOR ASTURIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 92, S 8, H AS 22414, I/A 13 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CULMANOR ASTURIAS SL
Nif:B33599804
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Conclulsión del concurso de CULMANOR ASTURIAS SL, por insuficiencia de masa activa
Fecha de Resolución:09/02/2015
Número Procedimiento Concursal:22/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2732
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-22414
Inscripción:
13
Fecha Inscripción22/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 92, S 8, H AS 22414, I/A 13 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CULMANOR ASTURIAS SL
Nif:B33599804
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Declaración del consurso voluntario del deudor CULMANOR ASTURIA SL
Fecha de Resolución:09/02/2015
Número Procedimiento Concursal:22/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2732
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-22414
Inscripción:
13
Fecha Inscripción22/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 92, S 8, H AS 22414, I/A 13 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 92, S 8, H AS 22414, I/A 12 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 92, S 8, H AS 22414, I/A 11 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 92, S 8, H AS 22414, I/A 11 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 92, S 8, H AS 22414, I/A 10 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 92, S 8, H AS 22414, I/A 10 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-33
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 92, S 8, H AS 22414, I/A 10 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-237-33