RODENOR CULTIVOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno de Agiti, 92
Código Postal 20008
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social RODENOR CULTIVOS SL
Actividad Acuicultura marina
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RODENOR CULTIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RODENOR CULTIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGULAS AGUINAGA SA | Administrador Solidario | 11/10/2011 | 28/07/2021 |
Ordoñez Leza Carlos | Liquidador | 28/07/2021 | 28/07/2021 |
VICINAY SA | Administrador Solidario | 11/10/2011 | 28/07/2021 |
Azpiroz Arruti Juan Ignacio | Consejero | 11/10/2011 | |
IBERSUIZAS BETA SL | Consejero | 11/10/2011 | |
LAGUMAR SEAS SL | Vicepresidente | 11/10/2011 | |
LAGUMAR SEAS SL | Consejero | 11/10/2011 | |
Oyarzabal Aguirre Miguel | Secretario | 11/10/2011 | |
Vicinay De La Tajada Juan Ignacio | Consejero | 11/10/2011 | |
Vicinay Perez Francisco De Borja | Consejero | 11/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RODENOR CULTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 68, S 8, H SS 13179, I/A 13 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 68, S 8, H SS 13179, I/A 13 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 68, S 8, H SS 13179, I/A 13 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 68, S 8, H SS 13179, I/A 13 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 68, S 8, H SS 13179, I/A 12 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 68, S 8, H SS 13179, I/A 12 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-20
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 68, S 8, H SS 13179, I/A 12 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-20