CUENCA-SANCHEZ & ASOCIADOS ABOGADOS SCP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gravador Esteve, 5
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CUENCA-SANCHEZ & ASOCIADOS ABOGADOS SCP
Capital Social 1500.0 Euros
Fecha de Constitución 24/02/2015
Nombres Anteriores
- CUENCA-MONREAL & SANCHEZ ABOGADOS SCP
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CUENCA-SANCHEZ & ASOCIADOS ABOGADOS SCP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUENCA-SANCHEZ & ASOCIADOS ABOGADOS SCP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuenca Gomez Ramon | Administrador Mancomunado | 15/04/2015 | 06/02/2019 |
Cuenca Gomez Ramon | Soc.Prof. | 15/04/2015 | 06/02/2019 |
Sanchez Espada Javier | Liquidador Unico | 06/02/2019 | 06/02/2019 |
Sanchez Espada Javier | Administrador Mancomunado | 15/04/2015 | 06/02/2019 |
Sanchez Espada Javier | Soc.Prof. | 15/04/2015 | 06/02/2019 |
Monreal Lopez Noemi | Soc.Prof. | 15/04/2015 | 07/07/2016 |
ACTOS BORME DE CUENCA-SANCHEZ & ASOCIADOS ABOGADOS SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 113, S 8, H V 164693, I/A 4 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 113, S 8, H V 164693, I/A 4 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 113, S 8, H V 164693, I/A 4 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 113, S 8, H V 164693, I/A 4 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 113, S 8, H V 164693, I/A 4 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-46
- CUENCA-SANCHEZ & ASOCIADOS ABOGADOS SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 113, S 8, H V 164693, I/A 3 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-46
- El socio MONREAL LOPEZ NOEMI transmite un porcentaje de participaciones del 16,650% al socio SANCHEZ ESPADA JAVIER. El socio MONREAL LOPEZ NOEMI transmite un porcentaje de participaciones del 16,650% al socio CUENCA GOMEZ RAMON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 112, S 8, H V 164693, I/A 2 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-46
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 112, S 8, H V 164693, I/A 2 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 111, S 8, H V 164693, I/A 1 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-46
Dirección:C/ GRABADOR ESTEVE 5 1 2 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:24/02/15
Capital:1.500,00 Euros
Objeto social:Artículo 3. Objeto social. La sociedad tiene por objeto exclusivo el desempeño en común de las actividades propias del ejercicio de la abogacía. Dichas actividades podrán ser desarrolladas bien directamente por la sociedad, o bien a través de otras sociedades que tengan por objeto el ejercicio de la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9944, L 7226, F 111, S 8, H V 164693, I/A 1 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-46