CS SOPRA ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 494
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CS SOPRA ESPAÑA SA
CIF A85022432
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 06/03/2007
Página Web www.sopragroup.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pasquier Eric Pierre
Auditor MAZARS AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CS SOPRA ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CS SOPRA ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Lopez Angel | Apoderado | 26/06/2012 | 18/06/2013 |
Garcia Bejarano Beatriz | Apoderado | 26/06/2012 | 18/06/2013 |
MAZARS AUDITORES SL | Auditor | 09/02/2011 | 18/06/2013 |
Medina Sivilotti Guillermo | Apoderado | 26/06/2012 | 18/06/2013 |
Pasquier Eric Pierre | Administrador Unico | 26/06/2012 | 18/06/2013 |
Pasquier Eric Pierre | Apoderado | 26/06/2012 | 18/06/2013 |
Rebeuf Xavier Michel Roger | Apoderado | 26/06/2012 | 18/06/2013 |
Borras Retamero Maria Consolacion | Apoderado Solidario | 26/06/2012 | |
Dechelette Herve Marie Francois | Administrador Unico | 26/06/2012 | |
Poli Laetitia | Apoderado Solidario | 26/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CS SOPRA ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 199, S 8, H M 430047, I/A 15 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 199, S 8, H M 430047, I/A 15 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 199, S 8, H M 430047, I/A 14 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 199, S 8, H M 430047, I/A 13 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 198, S 8, H M 430047, I/A 12 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 198, S 8, H M 430047, I/A 11 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 197, S 8, H M 430047, I/A 10 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 197, S 8, H M 430047, I/A 10 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 197, S 8, H M 430047, I/A 9 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23949 , F 197, S 8, H M 430047, I/A 8 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28