CREACIONES LAS TERRAZAS 2017 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Galas, 16
Código Postal 35328
Municipio Vega de San Mateo
Provincia Las Palmas
Razón Social CREACIONES LAS TERRAZAS 2017 SL
CIF B76285949
Capital Social 3005.0 Euros
Fecha de Constitución 20/04/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Suarez Alonso Eloisa Francisca
VINCULACIONES DE CREACIONES LAS TERRAZAS 2017 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CREACIONES LAS TERRAZAS 2017 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Suarez Leticia | Apoderado | 08/02/2019 | 05/07/2023 |
Suarez Alonso Eloisa Francisca | Socio Unico | 22/05/2017 | 05/07/2023 |
Suarez Alonso Eloisa Francisca | Administrador Unico | 22/05/2017 | 05/07/2023 |
Suarez Alonso Eloisa Francisca | Liquidador | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
Alonso Mayor Jose Miguel | Apoderado | 22/05/2017 | 08/02/2019 |
ACTOS BORME DE CREACIONES LAS TERRAZAS 2017 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 33, S 8, H GC 52733, I/A 5 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 33, S 8, H GC 52733, I/A 5 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 33, S 8, H GC 52733, I/A 5 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 33, S 8, H GC 52733, I/A 5 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 33, S 8, H GC 52733, I/A 4 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 33, S 8, H GC 52733, I/A 3 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 32, S 8, H GC 52733, I/A 2 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 32, S 8, H GC 52733, I/A 1 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 32, S 8, H GC 52733, I/A 1 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-35
Dirección:C/ GALA 16 - ARIÑES (VEGA DE SAN MATEO)
Comienzo de operaciones:20/04/17
Capital:3.005,00 Euros
Objeto social:Construcción de edficios. Instalaciones eléctricas. Realización de excavaciones. Instalaciones de fontanería. Transportes de mercancías por carretera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 32, S 8, H GC 52733, I/A 1 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-35