ALONSO MAYOR JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de ALONSO MAYOR JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALONSO MAYOR JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTE SUR OBRAS Y REFORMAS SL | Apoderado | 17/03/2021 |
VINCULACIONES DE ALONSO MAYOR JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO MAYOR JOSE MIGUEL
Empresa: NORTE SUR OBRAS Y REFORMAS SL
Apoderado
- Alonso Mayor Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1734 , F 4, S 8, H GC 33862, I/A 9 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-35
Empresa: NORTE SUR OBRAS Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Alonso Mayor Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1734 , F 4, S 8, H GC 33862, I/A 7 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-35
Empresa: CREACIONES LAS TERRAZAS 2017 SL
Apoderado
- Alonso Mayor Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 33, S 8, H GC 52733, I/A 4 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-35
Empresa: CREACIONES LAS TERRAZAS 2017 SL
Apoderado
- Alonso Mayor Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 32, S 8, H GC 52733, I/A 2 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-35
Información de ALONSO MAYOR JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de ALONSO MAYOR JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO MAYOR JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos