COVA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COVA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COVA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COVA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcoz Martinez Jose Carlos | Consejero | 15/06/2016 | 13/03/2023 |
Bernat Escaler Edith | Secretario No Consejero | 04/11/2009 | 13/03/2023 |
Julia Casals Juana Maria | Consejero Delegado | 03/07/2019 | 13/03/2023 |
Julia Casals Juana Maria | Presidente | 17/01/2014 | 13/03/2023 |
Julia Casals Juana Maria | Consejero Delegado | 17/01/2014 | 13/03/2023 |
Julia Casals Juana Maria | Consejero | 17/01/2014 | 13/03/2023 |
Julia Casals Raiumundo | Apoderado | 13/03/2023 | |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 02/01/2014 | 13/03/2023 |
Meroño Briz Ana-isabel | Consejero | 17/01/2014 | 13/03/2023 |
Meroño Briz Ana-isabel | Liquidador | 13/03/2023 | 13/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COVA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 126, S 8, H M 279052, I/A 30 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 126, S 8, H M 279052, I/A 30 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 126, S 8, H M 279052, I/A 30 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 126, S 8, H M 279052, I/A 30 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 126, S 8, H M 279052, I/A 30 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
- Reducción de capital por amortización de acciones propias por un importe de 4.140.025 euros. Aumento de capital por elevación del valor nominal de las acciones con cargo a reservas por un importe de 620.490 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 125, S 8, H M 279052, I/A 29 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 124, S 8, H M 279052, I/A 28 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 124, S 8, H M 279052, I/A 27 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 124, S 8, H M 279052, I/A 27 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31740 , F 123, S 8, H M 279052, I/A 26 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-28