CORTO Y CAMBIO ESTILISMOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de los Martires, 2
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORTO Y CAMBIO ESTILISMOS SL
CIF B85731164
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 29/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CORTO Y CAMBIO ESTILISMOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORTO Y CAMBIO ESTILISMOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Demir Blason Zeus- Kartal | Administrador Unico | 19/08/2010 | 11/06/2014 |
Mendieta Bodeguero Josue | Liquidador | 11/06/2014 | 11/06/2014 |
Mendieta Bodeguero Josue | Socio Unico | 04/09/2009 | 19/08/2010 |
Mendieta Bodeguero Josue | Administrador Unico | 04/09/2009 | 19/08/2010 |
ACTOS BORME DE CORTO Y CAMBIO ESTILISMOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 153, S 8, H M 485220, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 153, S 8, H M 485220, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 153, S 8, H M 485220, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 153, S 8, H M 485220, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 152, S 8, H M 485220, I/A 3 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 152, S 8, H M 485220, I/A 2 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 152, S 8, H M 485220, I/A 2 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 150, S 8, H M 485220, I/A 1 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 150, S 8, H M 485220, I/A 1 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28