MENDIETA BODEGUERO JOSUE
Informe ejecutivo de MENDIETA BODEGUERO JOSUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDIETA BODEGUERO JOSUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENDIETA PERITACIONES SL | Administrador Unico | 11/06/2014 |
VINCULACIONES DE MENDIETA BODEGUERO JOSUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIETA BODEGUERO JOSUE
Empresa: MENDIETA PERITACIONES SL
Administrador Unico
- Mendieta Bodeguero Josue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 46, S 8, H M 346331, I/A 6 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Empresa: CORTO Y CAMBIO ESTILISMOS SL
Liquidador
- Mendieta Bodeguero Josue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 153, S 8, H M 485220, I/A 4 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Empresa: MENDIETA PERITACIONES SL
Administrador Unico
- Mendieta Bodeguero Josue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 45, S 8, H M 346331, I/A 5 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Empresa: CORTO Y CAMBIO ESTILISMOS SL
Administrador Unico
- Mendieta Bodeguero Josue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 152, S 8, H M 485220, I/A 2 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-28
Empresa: CORTO Y CAMBIO ESTILISMOS SL
Administrador Unico
- Mendieta Bodeguero Josue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 150, S 8, H M 485220, I/A 1 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Empresa: CORTO Y CAMBIO ESTILISMOS SL
Socio Único
- Mendieta Bodeguero Josue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 150, S 8, H M 485220, I/A 1 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Información de MENDIETA BODEGUERO JOSUE
Mostramos los datos de MENDIETA BODEGUERO JOSUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIETA BODEGUERO JOSUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos