CORPORACION GRISI INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Pombo Angulo, 18
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORPORACION GRISI INTERNACIONAL SL
CIF B85135887
Capital Social 458500.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 13/06/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CORPORACION GRISI INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORPORACION GRISI INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Peña Diez De Ulzurrun Luis | Apoderado | 18/06/2021 | |
De Velasco Esteban Jaime Alonso | Apoderado | 18/06/2021 | |
Girbau Ortega Francisco | Apoderado | 15/11/2012 | 18/06/2021 |
Grisi Checa Victor Gerardo | Secretario | 19/12/2018 | 18/06/2021 |
Grisi Checa Victor Gerardo | Consejero | 19/01/2018 | 18/06/2021 |
Grisi De Lara Alejandro | Consejero | 19/01/2018 | 18/06/2021 |
Grisi De Lara Alejandro | Consejero Delegado | 19/01/2018 | 18/06/2021 |
Grisi De Lara Alejandro | Presidente | 19/12/2018 | 18/06/2021 |
Grisi Mariscal Carlos Alberto | Consejero | 19/01/2018 | 18/06/2021 |
Jara Rolle Luis Manuel | Vicesecretario No Consejero | 19/01/2018 | 18/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORPORACION GRISI INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 118, S 8, H M 438378, I/A 11 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 118, S 8, H M 438378, I/A 11 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 118, S 8, H M 438378, I/A 11 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 118, S 8, H M 438378, I/A 11 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 118, S 8, H M 438378, I/A 11 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 117, S 8, H M 438378, I/A 10 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Capital Anterior: | 226.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 232.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 458.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 102,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 117, S 8, H M 438378, I/A 10 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
- C/ MANUEL POMBO ANGULO Nº 18 1º 1ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 117, S 8, H M 438378, I/A 9 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 116, S 8, H M 438378, I/A 8 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 116, S 8, H M 438378, I/A 8 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28