LOPEZ JURADO PUIG JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de LOPEZ JURADO PUIG JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ JURADO PUIG JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOSALUD & ECOLOGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2021 | |
DESARROLLO Y APLICACION DE MEDIOS SL | Administrador Unico | 19/01/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ JURADO PUIG JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ JURADO PUIG JUAN IGNACIO
Empresa: BIOSALUD & ECOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40927 , F 137, S 8, H M 123661, I/A 15 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Empresa: CORPORACION GRISI INTERNACIONAL SL
Apoderado
- De La Peña Diez De Ulzurrun Luis
- De Velasco Esteban Jaime Alonso
- De Velasco Esteban Jaime Alonso
- Girbau Ortega Francisco
- Lopez Jurado Puig Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 118, S 8, H M 438378, I/A 11 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: DESARROLLO Y APLICACION DE MEDIOS SL
Administrador Unico
- Lopez Jurado Puig Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 25, S 8, H M 473718, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: T1925 SL
Administrador Unico
- Lopez Jurado Puig Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13614 , F 73, S 8, H M 221653, I/A 3 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: CORPORACION GRISI INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Lopez Jurado Puig Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 114, S 8, H M 438378, I/A 5 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
Empresa: AZAGRA IMAGEN Y COMUNICACION SA
Liquidador
- Lopez Jurado Puig Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 146, S 8, H M 43558, I/A 10 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
Empresa: GESTION DE MEDIOS OPERACIONALES SL
Administrador Unico
- Lopez Jurado Puig Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21232 , F 35, S 8, H M 377138, I/A 2 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Información de LOPEZ JURADO PUIG JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de LOPEZ JURADO PUIG JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ JURADO PUIG JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos