CORKA CENTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pensamiento, 27
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORKA CENTER SL
CIF B45805033
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 31/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario EXPANSION Y DESARROLLO CONTINENTEX SL
VINCULACIONES DE CORKA CENTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORKA CENTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPANSION Y DESARROLLO CONTINENTEX SL | Socio Unico | 19/09/2013 | 11/01/2024 |
Morales Cabanillas Antonio | Administrador Unico | 19/02/2016 | 11/01/2024 |
Morales Cabanillas Antonio | Liquidador | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
Lariño Lariño Cristino | Administrador Unico | 01/09/2014 | 19/02/2016 |
Perez Barquillo Bernardo Laureano | Administrador Unico | 19/09/2013 | 01/09/2014 |
ACTOS BORME DE CORKA CENTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33106 , F 2, S 8, H M 595827, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33106 , F 2, S 8, H M 595827, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33106 , F 2, S 8, H M 595827, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33106 , F 2, S 8, H M 595827, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33106 , F 2, S 8, H M 595827, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33106 , F 2, S 8, H M 595827, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
- C/ PENSAMIENTO 27 Esc.IZ 3& 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33106 , F 2, S 8, H M 595827, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 65, S 8, H TO 35466, I/A 2 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 65, S 8, H TO 35466, I/A 2 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 65, S 8, H TO 35466, I/A 1 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-45