LARIÑO LARIÑO CRISTINO
Informe ejecutivo de LARIÑO LARIÑO CRISTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LARIÑO LARIÑO CRISTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES INMOBILIARIAS IBIZA MEDITERRANEA SA | Socio Unico | 29/10/2021 | |
HARINERA TALAVERANA SA | Administrador Unico | 03/02/2011 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS IBIZA MEDITERRANEA SA | Administrador Unico | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE LARIÑO LARIÑO CRISTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARIÑO LARIÑO CRISTINO
Administrador Unico
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16850 , F 160, S 8, H M 288006, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Socio Único
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16850 , F 160, S 8, H M 288006, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: HARINERA TALAVERANA SA
Administrador Unico
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1394 , F 84, S 8, H TO 6040, I/A 18 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-45
Administrador Unico
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32867 , F 170, S 8, H M 591689, I/A 4 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Empresa: CORKA CENTER SL
Administrador Unico
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33106 , F 2, S 8, H M 595827, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Administrador Unico
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16850 , F 159, S 8, H M 288006, I/A 7 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Administrador Unico
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12225 , F 127, S 8, H M 193457, I/A 16 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Empresa: CORKA CENTER SL
Administrador Unico
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 65, S 8, H TO 35466, I/A 2 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-45
Empresa: HOCIO NORTE SL
Liquidador
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 85, S 8, H TO 26000, I/A 6 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-45
Empresa: HOCIO NORTE SL
Liquidador
- Lariño Lariño Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 85, S 8, H TO 26000, I/A 5 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-45
VER MAS ACTOS
Información de LARIÑO LARIÑO CRISTINO
Mostramos los datos de LARIÑO LARIÑO CRISTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARIÑO LARIÑO CRISTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos