CORIALIS ANGOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Martinez Villergas, 52
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORIALIS ANGOLA SL
CIF B86791852
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 26/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Meregalli Primo
VINCULACIONES DE CORIALIS ANGOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORIALIS ANGOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amo Wandosell Alvaro | Apoderado Solidario | 25/09/2018 | 16/01/2020 |
Fernandez Del Valle Luis Santiago | Apoderado | 19/11/2019 | 16/01/2020 |
Garcia Hiernaux Alberto | Apoderado Solidario | 25/09/2018 | 16/01/2020 |
Garcia Petisco Rocio | Apoderado Solidario | 25/09/2018 | 16/01/2020 |
Gomez Hernandez Maria Teresa | Apoderado | 19/11/2019 | 16/01/2020 |
Meregalli Primo | Administrador Unico | 25/09/2018 | 16/01/2020 |
Rasilla Valtierra Teresa | Apoderado Solidario | 25/09/2018 | 16/01/2020 |
Rodriguez Sanchez Maria Dolores | Apoderado | 19/11/2019 | 16/01/2020 |
Sivieri Lorenzo | Apoderado | 25/09/2018 | 16/01/2020 |
Jarre Philippe Charles | Administrador Unico | 18/01/2018 | 25/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORIALIS ANGOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38156 , F 144, S 8, H M 561148, I/A 11 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38156 , F 144, S 8, H M 561148, I/A 11 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38156 , F 142, S 8, H M 561148, I/A 10 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
- Sociedades absorbidas: CORIALIS IBERICA SL
- Sociedades absorbidas: CORIALIS INGENIEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 109, S 8, H M 561148, I/A 9 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 108, S 8, H M 561148, I/A 8 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 108, S 8, H M 561148, I/A 7 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
- C/ MARTINEZ VILLERGAS, - NUMERO 52, BLOQUE C, PLA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 108, S 8, H M 561148, I/A 6 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 108, S 8, H M 561148, I/A 6 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 108, S 8, H M 561148, I/A 6 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 107, S 8, H M 561148, I/A 5 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28