JARRE PHILIPPE CHARLES
Informe ejecutivo de JARRE PHILIPPE CHARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JARRE PHILIPPE CHARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALL ENERGY CORIALIS WEST AFRICA SL | Administrador Solidario | 10/01/2019 | 30/12/2020 |
CORIALIS INGENIEROS SL | Administrador Unico | 04/10/2018 | 10/01/2019 |
CORIALIS ANGOLA SL | Administrador Unico | 18/01/2018 | 25/09/2018 |
CORIALIS IBERICA SL | Administrador Unico | 08/01/2018 | 25/09/2018 |
VINCULACIONES DE JARRE PHILIPPE CHARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARRE PHILIPPE CHARLES
Empresa: ALL ENERGY CORIALIS WEST AFRICA SL
Administrador Solidario
- Jarre Philippe Charles
- Sivieri Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30897 , F 183, S 8, H M 556096, I/A 5 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: ALL ENERGY CORIALIS WEST AFRICA SL
Administrador Solidario
- Jarre Philippe Charles
- Monti Ettore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30897 , F 183, S 8, H M 556096, I/A 5 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: CORIALIS INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Jarre Philippe Charles
- Meregalli Primo
- Monti Ettore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 51, S 8, H M 600179, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: CORIALIS INGENIEROS SL
Administrador Solidario
Administrador Unico
- Jarre Philippe Charles
- Monti Ettore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 51, S 8, H M 600179, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-28
Empresa: CORIALIS IBERICA SL
Administrador Unico
- Jarre Philippe Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 144, S 8, H M 626286, I/A 5 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Empresa: CORIALIS ANGOLA SL
Administrador Unico
- Jarre Philippe Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 108, S 8, H M 561148, I/A 6 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Empresa: CORIALIS ANGOLA SL
Administrador Unico
- Jarre Philippe Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31178 , F 107, S 8, H M 561148, I/A 5 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Empresa: CORIALIS IBERICA SL
Administrador Unico
- Jarre Philippe Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34819 , F 144, S 8, H M 626286, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Información de JARRE PHILIPPE CHARLES
Mostramos los datos de JARRE PHILIPPE CHARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARRE PHILIPPE CHARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos