KORYS RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 60
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KORYS RENOVABLES SL
CIF B87459558
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 05/01/2016
Nombres Anteriores
- CORFIELD INVESTMENTS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Dham Nv
VINCULACIONES DE KORYS RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KORYS RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcocer Ramon Laca Leticia | Apoderado | 20/12/2021 | 05/06/2022 |
De Hults Brieuc | Apoderado | 14/09/2016 | 05/06/2022 |
De Hults Brieuc | Apoderado | 06/09/2016 | 05/06/2022 |
De Hults Brieuc Michel F | Liquidador | 05/06/2022 | 05/06/2022 |
De Hults Brieuc Michel F | Administrador Unico | 20/12/2021 | 05/06/2022 |
Dham Nv | Socio Unico | 09/05/2016 | 05/06/2022 |
Hemzaoui Rodrigo Lara | Apoderado Solidario | 27/04/2016 | 05/06/2022 |
Hollanders De Ouderaen Guillaume John B | Apoderado Mancomunado | 03/03/2020 | 05/06/2022 |
Hollanders De Ouderaen Guillaume John B | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2020 | 05/06/2022 |
Lozano Otero Luis Manuel | Apoderado Solidario | 27/04/2016 | 05/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KORYS RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 197, S 8, H M 615995, I/A 19 (05/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 197, S 8, H M 615995, I/A 19 (05/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 197, S 8, H M 615995, I/A 19 (05/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 197, S 8, H M 615995, I/A 19 (05/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 196, S 8, H M 615995, I/A 18 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 196, S 8, H M 615995, I/A 17 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 196, S 8, H M 615995, I/A 17 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 196, S 8, H M 615995, I/A 17 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 196, S 8, H M 615995, I/A 16 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 196, S 8, H M 615995, I/A 16 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28