HOLLANDERS DE OUDERAEN GUILLAUME JOHN B
Informe ejecutivo de HOLLANDERS DE OUDERAEN GUILLAUME JOHN B
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HOLLANDERS DE OUDERAEN GUILLAUME JOHN B
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KORYS RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 03/03/2020 | 05/06/2022 |
KORYS RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2020 | 05/06/2022 |
KORYS RENOVABLES SL | Consejero | 03/03/2020 | 19/01/2021 |
VINCULACIONES DE HOLLANDERS DE OUDERAEN GUILLAUME JOHN B
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOLLANDERS DE OUDERAEN GUILLAUME JOHN B
Empresa: KORYS RENOVABLES SL
Consejero
- Hollanders De Ouderaen Guillaume John B
- Korys Management Nv
- Van Laer Joost Kris Mia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 196, S 8, H M 615995, I/A 16 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: KORYS RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hollanders De Ouderaen Guillaume John B
- Van Laer Joost Kris Mia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 194, S 8, H M 615995, I/A 15 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: KORYS RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Hollanders De Ouderaen Guillaume John B
- Van Laer Joost Kris Mia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 192, S 8, H M 615995, I/A 14 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: KORYS RENOVABLES SL
Consejero
- Hollanders De Ouderaen Guillaume John B
- Van Laer Joost Kris Mia
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34241 , F 191, S 8, H M 615995, I/A 12 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Información de HOLLANDERS DE OUDERAEN GUILLAUME JOHN B
Mostramos los datos de HOLLANDERS DE OUDERAEN GUILLAUME JOHN B que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOLLANDERS DE OUDERAEN GUILLAUME JOHN B, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos