COREX CONVERTING SPAIN SA
Razón Social COREX CONVERTING SPAIN SA
CIF A20089363
Capital Social 76680.0 Euros
Actividad Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
Teléfono 94 369 39 19
Página Web www.cicarsa.com
Nombres Anteriores
- MANDRILES CICARSA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Zenner Denis Jean P
Propietario SPIRALPACK-MANIPULADOS DE PAPEL SA
Auditor MAZARS AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE COREX CONVERTING SPAIN SA
VINCULACIONES DE COREX CONVERTING SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COREX CONVERTING SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAZARS AUDITORES SL | Auditor | 26/03/2024 | |
Beracoechea Garmendia Beatriz | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2023 | |
Ibarburu Zarzuelo Gorka | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2023 | |
De Meyer Geert | Consejero Delegado Mancomunado | 18/07/2023 | |
De Meyer Geert | Consejero | 18/07/2023 | |
De Meyer Geert | Vicepresidente | 18/07/2023 | |
Fernandes Da Mota E Silva Paulo Andre | Consejero Delegado Mancomunado | 18/07/2023 | |
Fernandes Da Mota E Silva Paulo Andre | Consejero | 18/07/2023 | |
Zenner Denis Jean P | Consejero | 18/07/2023 | |
Zenner Denis Jean P | Consejero Delegado Mancomunado | 18/07/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COREX CONVERTING SPAIN SA
- Revocación del auditor de Cuentas "KRESTON IBERAUDIT FRP SL", para el ejercicio que restaba, año 2023, por mediar justa causa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 199, S 8, H SS 10487, I/A 43 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 199, S 8, H SS 10487, I/A 43 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 198, S 8, H SS 10487, I/A 42 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 196, S 8, H SS 10487, I/A 41 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-20
- Sociedades absorbidas: CORENSO LEIZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 184, S 8, H SS 10487, I/A 40 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-20
Empresa: MANDRILES CICARSA SA
- COREX CONVERTING SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 184, S 8, H SS 10487, I/A 39 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-20
Empresa: MANDRILES CICARSA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 184, S 8, H SS 10487, I/A 38 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-20
Empresa: MANDRILES CICARSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 183, S 8, H SS 10487, I/A 37 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Empresa: MANDRILES CICARSA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 183, S 8, H SS 10487, I/A 37 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-20
Empresa: MANDRILES CICARSA SA
Capital Anterior: | 84.180,00 | Euros |
Disminución de capital | 7.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 76.680,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 182, S 8, H SS 10487, I/A 35 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-20