CORENSO LEIZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Polig Industrial Eluseder, S/N
Código Postal 31876
Municipio Areso
Provincia Navarra
Razón Social CORENSO LEIZA SL
CIF B71335517
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
Fecha de Constitución 20/11/2017
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario COREX CONVERTING SPAIN SA
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE CORENSO LEIZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORENSO LEIZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berakoetxea Garmendia Beatriz | Vicesecretario No Consejero | 31/01/2018 | 24/11/2023 |
COREX CONVERTING SPAIN SA | Socio Unico | 20/10/2023 | 24/11/2023 |
De Meyer Geert | Consejero | 20/08/2020 | 24/11/2023 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 15/01/2020 | 24/11/2023 |
Gaytan De Ayala Pla Jose Ignacio | Apoderado | 31/01/2018 | 24/11/2023 |
Gaytan De Ayala Pla Jose Ignacio | Consejero | 31/01/2018 | 24/11/2023 |
Gaytan De Ayala Pla Jose Ignacio | Secretario | 31/01/2018 | 24/11/2023 |
Miranda Riera David | Vicesecretario No Consejero | 31/01/2018 | 24/11/2023 |
Zenner Denis Jean P | Presidente | 20/08/2020 | 24/11/2023 |
Zenner Denis Jean P | Consejero | 20/08/2020 | 24/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORENSO LEIZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 48, S 8, H NA 37470, I/A 9 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 48, S 8, H NA 37470, I/A 9 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 48, S 8, H NA 37470, I/A 9 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-31
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 48, S 8, H NA 37470, I/A 9 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 48, S 8, H NA 37470, I/A 7 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 47, S 8, H NA 37470, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-31
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 47, S 8, H NA 37470, I/A 5 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-31
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 47, S 8, H NA 37470, I/A 5 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 47, S 8, H NA 37470, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 47, S 8, H NA 37470, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-31